Hanes ariannol TAMWORTH HIGH RISE SOCIAL CLUB
Rhif yr elusen: 702891
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2007 | 29/02/2008 | 28/02/2009 | 28/06/2010 | 28/06/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.56k | £9.05k | £9.19k | £1.00k | £9.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.04k | £9.35k | £10.74k | £10.25k | £11.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.