Hanes ariannol THE ASSOCIATION OF DENTAL IMPLANTOLOGY LIMITED
Rhif yr elusen: 800238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25m | £571.31k | £707.03k | £1.30m | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.26m | £649.68k | £419.58k | £1.20m | £1.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £478.03k | £492.68k | £473.02k | £0 | £483.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £756.25k | £66.43k | £13.86k | £1.30m | £621.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.66k | £12.20k | £4.48k | £0 | £12.53k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.25m | £639.62k | £414.99k | £1.20m | £1.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.99k | £10.06k | £4.60k | £0 | £12.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £80.57k | £48.14k | £31.81k | £61.76k | £86.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.03k | £8.99k | £4.48k | £0 | £12.74k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.