ymddiriedolwyr THE ASSOCIATION OF DENTAL IMPLANTOLOGY LIMITED
Rhif yr elusen: 800238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amit Patel | Cadeirydd | 12 September 2016 |
|
|
||||
Dr Daniel Benson | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
||||
Linzy Elizabeth Baker | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
||||
Danny Cleary | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
||||
Joanna Victoria Carlisle | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
||||
Dr Edwin Scher | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
||||
Joseph Gerard McEnhill | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
||||
Abdulwahab Zidan | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
||||
Dr Amit Mistry | Ymddiriedolwr | 23 November 2019 |
|
|
||||
Dr ZUBAIR SACRANIE | Ymddiriedolwr | 23 November 2019 |
|
|
||||
Dr Paul Shenfine | Ymddiriedolwr | 25 November 2017 |
|
|
||||
Professor Nikolaos Donos | Ymddiriedolwr | 25 November 2017 |
|
|
||||
Dr Pynadath George | Ymddiriedolwr | 25 November 2016 |
|
|
||||
Dr Zaki Kanaan | Ymddiriedolwr | 07 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.