Dogfen lywodraethu DEVON GARDENS TRUST
Rhif yr elusen: 800540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 15 JULY 1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 24TH SEPTEMBER 1988 , 3RD FEBRUARY 2001 AND 12TH MARCH 2005. as amended on 07 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
A.TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ON MATTERS CONNECTED WITH THE ARTS AND SCIENCES OF GARDEN LAND. B.TO PRESERVE ENHANCE AND RECREATE FOR THE EDUCATION AND ENJOYMENT OF THE PUBLIC WHATEVER GARDEN LAND MAY EXIST OR HAVE EXISTED IN AND AROUND THE COUNTY OF DEVON.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DEVON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.