Hanes ariannol HOLBORN COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 801064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £936.57k | £1.37m | £1.76m | £646.42k | £610.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £591.33k | £561.48k | £517.38k | £605.44k | £565.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £107.13k | £84.97k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £202.00k | £566.40k | £138.79k | £222.08k | £226.45k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £30.04k | £43.09k | £93.18k | £53.06k | £46.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £906.12k | £1.32m | £1.63m | £584.83k | £563.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £417 | £729 | £1.51k | £139 | £496 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £38.79k | £8.39k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £566.89k | £561.48k | £517.38k | £605.44k | £565.90k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.44k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.65k | £4.26k | £3.60k | £3.75k | £4.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.