ymddiriedolwyr LONG CRENDON SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 801177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Stoker | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Kristen Moorhouse | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Amelia Nash | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Lucy Elizabeth Morley | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Adelyn Wise | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Tisiana Cavarzan | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.