ymddiriedolwyr HAMMERSMITH AND FULHAM ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH
Rhif yr elusen: 801259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Pal | Cadeirydd | 29 January 2020 |
|
|
||||
Yuqing Qin | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Ellisha Coates | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
William Buckley | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Laura Wilson-Brown | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Jonathan Bullock | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Curran | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Neelkant Gohil | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Gary Redhead | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Caroline Dobbs | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
||||
Tamara Quinn | Ymddiriedolwr | 25 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.