Hanes ariannol CENTRAL HARDSHIP AND RELIEF TRUST
Rhif yr elusen: 801465
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04m | £955.60k | £937.30k | £226.78k | £628.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £731.64k | £1.21m | £1.22m | £1.28m | £1.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £384.16k | £804.41k | £647.97k | N/A | £552.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £639.20k | £0 | £3.29k | N/A | £57.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £133.58k | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.45k | £17.61k | £286.03k | N/A | £19.20k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £96.62k | £0 | N/A | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £731.64k | £1.21m | £1.22m | N/A | £1.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.57k | £31.84k | £35.97k | N/A | £59.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £307.68k | £404.05k | £62.51k | N/A | £79.82k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.