Hanes ariannol THE LOWDOWN
Rhif yr elusen: 801886
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £212.58k | £250.21k | £238.16k | £397.41k | £418.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £180.66k | £198.23k | £249.08k | £383.78k | £407.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.60k | £156.18k | £146.18k | £224.68k | £213.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £17.83k | £8.13k | £6.50k | £12.06k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.