Hanes ariannol ST EDMUND AND WAVENEY YMCA LIMITED
Rhif yr elusen: 802285
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/05/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £342.48k | £651.09k | £922.62k | £998.45k | £1.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £337.87k | £638.63k | £892.96k | £969.87k | £1.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £2.83k | £793 | £328 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £171.28k | £267.00k | £279.89k | £348.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £467.29k | £652.19k | £714.50k | £908.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £12.14k | £2.63k | £3.73k | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £100 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £638.63k | £636.31k | £691.52k | £833.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £14.13k | £16.48k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £278.76k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.