Hanes ariannol ETHIOPIAID
Rhif yr elusen: 802353
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.58m | £2.56m | £2.71m | £2.89m | £2.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.68m | £2.86m | £2.49m | £3.22m | £3.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.57m | £2.56m | £2.71m | £2.62m | £2.36m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.19k | £3.02k | £258 | £1.10k | £15.82k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £264.83k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £238.78k | £347.36k | £0 | £706.43k | £453.18k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.35m | £2.60m | £2.26m | £3.05m | £2.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £332.34k | £256.35k | £225.46k | £170.13k | £197.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.48k | £9.51k | £7.85k | £11.32k | £12.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.03m | £2.28m | £1.91m | £2.63m | £2.43m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.