Hanes ariannol Little Gems Pre-School, Luton
Rhif yr elusen: 802447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £192.26k | £171.56k | £118.54k | £200.85k | £207.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £151.87k | £201.55k | £164.98k | £150.35k | £202.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £157.00k | £108.27k | £180.42k | £173.74k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.59k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.