Hanes ariannol BEDFORDSHIRE AND NORTHAMPTONSHIRE MULTIPLE SCLEROSIS THERAPY CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 802510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £437.07k | £449.54k | £311.24k | £283.89k | £293.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £443.62k | £399.70k | £295.50k | £247.92k | £299.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.50k | N/A | £44.93k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.