ymddiriedolwyr THE STOWMARKET EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 802573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David George Palk | Cadeirydd | 11 October 2018 |
|
|||||||
Charlotte Whyte | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|||||||
Vanessa Louise Taylor-Hart | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|||||||
Hilary Joan Slater | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|||||||
David George Blackburn | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|||||||
DAVID NICHOLSON | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|||||||
MARION GRAY | Ymddiriedolwr | 05 August 2014 |
|
|||||||
REVD MICHAEL WILLIAM EDEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
KEITH EDWARD SCARFF | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.