Hanes ariannol WHIZZ-KIDZ
Rhif yr elusen: 802872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.72m | £7.07m | £6.92m | £5.19m | £6.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.12m | £6.22m | £6.54m | £6.42m | £6.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.11m | N/A | £1.13m | £1.11m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £91.00k | £84.00k | £77.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.62m | £5.92m | £4.39m | £2.44m | £5.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.04m | £1.11m | £1.19m | £1.17m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £1.58m | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.00m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.00k | £2.00k | £1.00k | £0 | £1.00k | |
|
Incwm - Arall | £56.00k | £31.00k | £1.34m | £9.00k | £11.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £227.00k | £164.00k | £20.00k | £368.00k | £114.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.24m | £4.39m | £4.62m | £4.49m | £4.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.87m | £1.82m | £1.93m | £1.94m | £1.93m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £53.00k | £54.00k | £59.00k | £51.00k | £19.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.