ymddiriedolwyr UNIVERSITY OF CAPE TOWN TRUST
Rhif yr elusen: 803042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Kumleben | Cadeirydd | 09 May 2017 |
|
|
||||
Dr Bronwyn Gavine | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Nhlamulo Dlomu | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Michael Thomas Fargher | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Dr Paula Constance Walter | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Dame Judith Macgregor | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|||||
RICHARD GNODDE | Ymddiriedolwr | 18 July 2013 |
|
|
||||
CHARLES MCGREGOR | Ymddiriedolwr | 18 July 2013 |
|
|
||||
Stephen Westwell | Ymddiriedolwr | 14 May 2013 |
|
|
||||
PROFESSOR HUGH CORDER | Ymddiriedolwr | 10 October 2011 |
|
|
||||
SIR FRANKLIN BERMAN KCMG QC | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.