ymddiriedolwyr The Arts Society Saffron Walden
Rhif yr elusen: 803101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Luis Alfonso Consejo y Radillo | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Jacqueline Barbara Pullen | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Julia Elizabeth Burdett | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Anne Caroline Hughes | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|||||
Carol Ann Rankin | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
JANE SHELAGH BLEWETT | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|||||
SARAH KIRKPATRICK | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|||||
Elaine Wyld | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Linsell Jane Edgar | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Collette Irene Biggs | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
||||
Mrs Belinda Chambers | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.