Hanes ariannol FIRST STOP CENTRE (MID-ESSEX BRANCH)
Rhif yr elusen: 803170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.25k | £79.03k | £122.95k | £156.03k | £82.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.14k | £53.95k | £49.72k | £95.02k | £102.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £41.68k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £38.16k | £4.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.