Hanes ariannol NORTHAMPTONSHIRE ASSOCIATION OF YOUTH CLUBS
Rhif yr elusen: 803431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.55m | £6.02m | £2.89m | £4.27m | £6.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.47m | £5.67m | £3.73m | £4.50m | £6.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.25k | N/A | £2.34m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £238.14k | £272.26k | £2.62m | £861.06k | £318.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.21m | £5.67m | £243.15k | £3.37m | £6.32m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £62.70k | £29.51k | £4.50k | £9.11k | £23.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £37.15k | £33.46k | £24.71k | £31.52k | £69.58k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £7.00k | £196 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £736.37k | £720.20k | £969.17k | £650.71k | £752.33k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £42.97k | £45.38k | £42.49k | £54.89k | £69.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £90.89k | £94.35k | £73.07k | £73.27k | £54.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £12.00k | £12.00k | £12.00k | £29.44k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £4.69m | £4.91m | £2.72m | £3.80m | £5.69m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.