Hanes ariannol FRIENDS OF ACHIEZER ARAD
Rhif yr elusen: 803548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £561.21k | £329.78k | £355.61k | £359.56k | £907.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £496.24k | £1.04m | £496.98k | £1.16m | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £162.10k | N/A | N/A | N/A | £610.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £350.54k | N/A | N/A | N/A | £296.74k | |
|
Incwm - Arall | £48.58k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £421.71k | N/A | N/A | N/A | £1.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £74.53k | N/A | N/A | N/A | £184.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.36k | N/A | N/A | N/A | £14.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £385.90k | N/A | N/A | N/A | £1.15m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £184.05k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.