Hanes ariannol THE NATIONAL FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES OF ENGLAND, WALES, JERSEY, GUERNSEY AND THE ISLE OF MAN
Rhif yr elusen: 803793
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.94m | £4.87m | £3.62m | £10.03m | £3.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.26m | £6.53m | £4.54m | £4.38m | £4.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £224.98k | £9.19k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £100.89k | £253.98k | £62.27k | £92.03k | £12.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.76m | £1.26m | £928.54k | £1.02m | £983.02k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.88m | £3.14m | £2.48m | £8.76m | £2.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £204.52k | £210.86k | £148.91k | £157.33k | £336.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £13.14k | £46.69k | £52.54k | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.36m | £5.72m | £3.86m | £3.59m | £3.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £892.51k | £813.88k | £687.37k | £792.59k | £839.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £231.34k | £231.34k | £0 | £201.72k | £183.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.