ymddiriedolwyr SELBY FEOFFEE AND WELFARE CHARITY
Rhif yr elusen: 810060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (166 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELANIE DAVIS | Cadeirydd |
|
||||||||||
Mark Adrian Hoggard | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|||||||||
Jack James Proud | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|||||||||
Elaine Ann Exley | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|||||||||
ROGER STEPHEN RILEY | Ymddiriedolwr | 19 October 2015 |
|
|||||||||
Jennifer Shaw-Wright | Ymddiriedolwr | 14 July 2015 |
|
|||||||||
JACQUELINE FIELDING | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|||||||||
Rev JOHN WEETMAN | Ymddiriedolwr | 01 April 2011 |
|
|||||||||
FRED MATTHEWS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.