Hanes ariannol DARTMOUTH CARING
Rhif yr elusen: 900226
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £201.40k | £247.04k | £255.27k | £328.75k | £277.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £204.70k | £244.20k | £258.01k | £300.69k | £293.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £42.42k | N/A | N/A | £74.68k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £75.61k | £9.23k | £74.68k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.