Hanes ariannol BASINGSTOKE AND DISTRICT COUNSELLING SERVICE
Rhif yr elusen: 900559
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/08/2020 | 30/08/2021 | 30/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £127.38k | £128.21k | £160.06k | £180.99k | £189.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £126.34k | £134.43k | £130.12k | £168.85k | £245.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.00k | N/A | N/A | £16.01k | £16.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.