ymddiriedolwyr WESLEYAN REFORM UNION OF CHURCHES
Rhif yr elusen: 250315
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUART ALLEN | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|||||||||
David Rooksby | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|||||||||
Rev Colin Braithwaite | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|||||||||
Rev Stephen Blyth | Ymddiriedolwr | 17 June 2015 |
|
|||||||||
REV Ian Fall | Ymddiriedolwr | 17 June 2015 |
|
|
||||||||
Graham Evans | Ymddiriedolwr | 17 June 2015 |
|
|
||||||||
DAPHNE HODKINSON | Ymddiriedolwr | 15 January 2014 |
|
|||||||||
Clifford Darby | Ymddiriedolwr | 17 December 2011 |
|
|||||||||
REV PHILIP JOHN HEARSON | Ymddiriedolwr | 17 December 2011 |
|
|||||||||
MURIEL STONEHEWER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
George Philips | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.