Ymddiriedolwyr CHIDEOCK VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301121
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Anthony Benjamin | Cadeirydd | 05 February 2014 |
|
|
||||
Sandra Chandler | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Susan Pengelly | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Mary Rogers | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|||||
Peter Trevor Hunt | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Lee Ramsden | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|||||
David Walter Rogers | Ymddiriedolwr | 30 July 2019 |
|
|
||||
Diane Benjamin | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Paul Revel Ramsden | Ymddiriedolwr | 23 October 2017 |
|
|
||||
BEV TAYLOR | Ymddiriedolwr | 27 October 2014 |
|
|
||||
DAVID JONES | Ymddiriedolwr | 27 October 2014 |
|
|
||||
Roger Carey | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
||||
Bob Warman | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.