Hanes ariannol CITY GATEWAY LIMITED
Rhif yr elusen: 1078360
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.53m | £1.71m | £1.60m | £1.66m | £1.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.81m | £1.71m | £1.59m | £1.63m | £1.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £708.85k | £393.94k | £674.56k | £777.51k | £675.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | £36.82k | N/A | £288.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.55m | £897.71k | £551.32k | £593.07k | £448.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £978.91k | £733.11k | £1.05m | £1.07m | £964.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £355 | £458 | £59 | £188 | £3.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £83.10k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.47m | £961.97k | £1.51m | £1.63m | £1.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £400.99k | £80.81k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £13.20k | £18.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £225.43k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £344.84k | £343.14k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.