Hanes ariannol CROWBOROUGH FOR YOUNG PEOPLE LTD
Rhif yr elusen: 1093802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.28k | £73.05k | £46.77k | £74.93k | £53.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.99k | £55.72k | £54.96k | £61.51k | £60.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £14.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.74k | £44.00k | £37.50k | N/A | £44.61k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.