ymddiriedolwyr SOUNDABOUT
Rhif yr elusen: 1103002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradley Travis | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Helen Chandler | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Jamie Baird | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Cheuk Wa Yuen | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Emily Nunns | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Mike Hartley | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Ben Weston-Conway | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Ceri Thomson | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|||||
Kathryn Ungerer | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.