Hanes ariannol YESODEY HATORAH PRIMARY GIRLS SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 1116922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (26 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.98m | £2.16m | £2.55m | £156.47k | £191.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.02m | £2.08m | £2.47m | £167.97k | £167.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £262.61k | £292.56k | £370.02k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £343.63k | £301.89k | £458.86k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.57m | £1.80m | £2.04m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £68.19k | £58.76k | £48.42k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.02m | £2.08m | £2.47m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.30k | £21.60k | £16.20k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £131.25k | £129.24k | £188.09k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.