Ymddiriedolwyr TRAUMA AID UK

Rhif yr elusen: 1138372
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SHIRAZ FARRAND Cadeirydd 24 March 2017
Dim ar gofnod
Graeme Craik Ymddiriedolwr 18 February 2025
Relationship Therapy North
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Jane Louise Ireland Ymddiriedolwr 10 December 2024
Dim ar gofnod
Sarah Louise Toms Ymddiriedolwr 05 November 2024
Dim ar gofnod
Dr Matthew David Wilcockson Ymddiriedolwr 23 July 2022
Dim ar gofnod
MICHAEL TIDBURY Ymddiriedolwr 27 May 2011
Dim ar gofnod