ymddiriedolwyr APPROACH SUPPORTING YOUR LIFE YOUR WAY
Rhif yr elusen: 1151038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr EDWARD FRANCIS SLADE | Cadeirydd | 25 February 2013 |
|
|||||
Wendy Mountford | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Joanne Watt | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
David Platt | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Louise Eagle | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|||||
Deborah Seaton | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||
PAUL DOBSON | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
||||
Miriam Darbyshire | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|
||||
JAYNE WEMYSS | Ymddiriedolwr | 25 February 2013 |
|
|
||||
JOAN CECELIA GRATTY | Ymddiriedolwr | 25 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.