ymddiriedolwyr FOOTBALL JOURNEYS
Rhif yr elusen: 1152450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Blackwood DL | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||||||
Yasmin Amevor | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||||||
Rafael Alleyne | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||||||
Matthew Collins | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||||||
Christopher Paul Holmes | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||||||
Emmanuel Akinmolodun | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||||||
Nicola Pollock | Ymddiriedolwr | 29 May 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.