Ymddiriedolwyr TARPORLEY & DISTRICT U3A

Rhif yr elusen: 1171370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Robert Jones Cadeirydd 24 October 2024
Dim ar gofnod
Angela Wilson Ymddiriedolwr 30 October 2024
Dim ar gofnod
Angela Mary Green Ymddiriedolwr 30 October 2024
Dim ar gofnod
Edward Lyne Ymddiriedolwr 24 October 2024
Dim ar gofnod
Simon William Dunning Ymddiriedolwr 24 October 2024
Dim ar gofnod
Peter Graham Schofield Ymddiriedolwr 21 February 2024
Dim ar gofnod
Andrew Barson Ymddiriedolwr 10 May 2023
Dim ar gofnod
Susan Hardacre Ymddiriedolwr 04 July 2022
Dim ar gofnod
Gillian Moroney Ymddiriedolwr 04 July 2022
Dim ar gofnod
JANET LINSELL Ymddiriedolwr 04 July 2022
Dim ar gofnod
Patricia Tyson Jones Ymddiriedolwr 10 December 2020
Dim ar gofnod
Graham Parker Ymddiriedolwr 28 June 2018
Dim ar gofnod
Dr PAUL DAVID BERNARD BUJAC Ymddiriedolwr 25 May 2017
Dim ar gofnod