ymddiriedolwyr THE PRE-SENIOR BACCALAUREATE TRUST
Rhif yr elusen: 1179282
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL HIGHMOOR BREWSTER B.SC. PGCE | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Robert Williams | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|||||||
Dr Christopher Stevens | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||||
Victoria Anne Bagnell | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||
Peter Malthus Wells | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||||
Eric John Smart | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||||
Mark Richards | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||||
JOHN DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||||
Andrew Gist | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
EMMA MCKENDRICK BA | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.