Ymddiriedolwyr CLARENCE PARK BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1174118
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Steven Ian Peter Christian | Cadeirydd | 19 September 2003 |
|
|||||
DAVID KEITH SEWELL | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|||||
Susannah Mai Weeks | Ymddiriedolwr | 07 June 2020 |
|
|||||
Avril June Wilson | Ymddiriedolwr | 07 June 2020 |
|
|
||||
KAYE NANCY COOKE | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|||||
JOHN PHILIP DAWKINS | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|||||
Ruth Joy Fuller | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|||||
JONATHAN MARK BROWNETT | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|||||
FRANCES TAYLOR WEDLAKE | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|
||||
ELISABETH ANNE SPEAKMAN | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|||||
PETER RONALD PRICE | Ymddiriedolwr | 20 September 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.