ymddiriedolwyr LONG MELFORD COMMUNITY SPORTS TRUST
Rhif yr elusen: 1182089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER JOHN RUSSELL TURNER | Cadeirydd | 30 October 2018 |
|
|||||
Christopher Paul Matthews | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Laura Murton | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Katie Lynne Dodd | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Geoffrey Frank Thomas | Ymddiriedolwr | 09 July 2021 |
|
|
||||
LYNN MELLISH | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
||||
CAROLYN MARGARET COOMBES | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
||||
ROBERT JOHN BOWDEN | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.