Hanes ariannol HAYWARD HOUSE CANCER CARE TRUST
Rhif yr elusen: 1014356
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £479.30k | £631.11k | £597.27k | £504.76k | £466.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £548.29k | £659.53k | £629.39k | £584.69k | £467.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £435.70k | £414.32k | £330.67k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £191.25k | £172.09k | £159.22k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £4.16k | £10.86k | £14.87k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £237.14k | £163.78k | £128.85k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £429.79k | £414.37k | £373.60k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £52.93k | £51.84k | £51.17k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.