Hanes ariannol THE LEAGUE OF FRIENDS OF CHELTENHAM GENERAL HOSPITAL
Rhif yr elusen: 1014431
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2016 | 28/02/2017 | 28/02/2018 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.53k | £62.33k | £339.50k | £2.84k | £38 | |
|
Cyfanswm gwariant | £91.83k | £20.53k | £15.58k | £9.26k | £298.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.