Hanes ariannol BRITISH REFUGEE COUNCIL
Rhif yr elusen: 1014576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.57m | £10.24m | £12.60m | £15.79m | £19.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.50m | £10.84m | £11.55m | £12.92m | £17.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.88m | £2.85m | £3.87m | £383.00k | £45.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.58m | £3.50m | £3.09m | £7.15m | £8.40m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.89m | £2.87m | £4.49m | £6.10m | £6.24m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £348.00k | £258.00k | £6.00k | £8.93k | £9.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.31m | £7.11m | £8.11m | £9.68m | £12.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.00k | £14.00k | £2.00k | £0 | £29.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £347.00k | £401.00k | £551.00k | £389.00k | £2.50m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.12m | £9.58m | £10.31m | £11.22m | £15.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.38m | £1.26m | £1.24m | £1.70m | £1.21m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £102.00k | £107.00k | £129.00k | £61.18k | £171.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £317.00k | £583.00k | £974.00k | £1.16m | £1.44m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.