ymddiriedolwyr WALL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1019077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Pearson | Cadeirydd | 10 April 2024 |
|
|
||||||||
Amy Elizabeth Harris | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||||||
Robert Taylor Bell | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||||||
Stephen Mark Porteus | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|||||||||
Stephen Blake | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||||||
Alison Henson | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||||||
William Mark Wood FRICS FAAV | Ymddiriedolwr | 08 July 2020 |
|
|||||||||
Muriel Horne | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||||||
Robert John Say | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||||||
David Robert Leslie Watson | Ymddiriedolwr | 10 April 2013 |
|
|
||||||||
Christopher Stephen Lloyd Jones | Ymddiriedolwr | 10 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.