Hanes ariannol HARESTOCK PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1022440
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.35k | £71.58k | £89.93k | £91.57k | £81.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.21k | £59.80k | £82.28k | £91.14k | £86.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £68.16k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £56.29k | £73.16k | £73.20k | £420 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.