Hanes ariannol WESTMINSTER ARTS
Rhif yr elusen: 1025755
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £104.06k | £85.64k | £172.01k | £72.91k | £71.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £102.06k | £100.55k | £66.52k | £55.17k | £124.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £62.80k | £58.21k | £53.35k | £61.50k | £48.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.