Hanes ariannol WILLEN PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1032109
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.51k | £77.29k | £103.73k | £91.55k | £58.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.53k | £78.06k | £84.09k | £94.17k | £104.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £89.65k | £0 | £45.05k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £90.37k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.