Dogfen lywodraethu Shooting Star Children's Hospices
Rhif yr elusen: 1042495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 MAY 1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 10 NOVEMBER 1994; FURTHER AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 7 FEBRUARY 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 28TH MAY 2004 as amended on 04 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF ILLNESS IN SUCH WAYS AS THE ASSOCIATION SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT BY ESTABLISHING, MAINTAINING AND CONDUCTING RESIDENTIAL NURSING AND CONVALESCENT HOMES FOR THE RECEPTION AND CARE OF YOUNG PERSONS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE SOUTH EASTERN AREA OF ENGLAND
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.