Hanes ariannol THE DEEPINGS SCHOOL FUND
Rhif yr elusen: 1046308
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2007 | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £237.36k | £158.99k | £190.46k | £143.26k | £231.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £282.17k | £162.85k | £204.92k | £183.31k | £206.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.