ymddiriedolwyr LIBERAL AND PROGRESSIVE SYNAGOGUE B&H
Rhif yr elusen: 1046457
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graeme David Butler | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|||||
Levi Oliver Campbell | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|||||
Esther Rachel Polden | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|||||
BENITA MATOFSKA | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|||||
Karen Katz | Ymddiriedolwr | 29 July 2015 |
|
|||||
Michael John Regan | Ymddiriedolwr | 14 June 2014 |
|
|||||
LOUISE MORDECAI | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SANDRA ANNE WALKER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.