ymddiriedolwyr Action Against Hunger UK
Rhif yr elusen: 1047501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylvia Amy Lowe | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Annabel Ferrie Venner | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Milton Anthony Fernandes | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Hewete Haileselassie | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|||||
Sanjay Jean-Noel Dhiri | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Jordan Winokur | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
NICOLAS SARKIS | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|
||||
FRANCES PASTEUR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.