Hanes ariannol COMMUNITY ACTION HAMPSHIRE
Rhif yr elusen: 1053806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £944.49k | £935.39k | £875.17k | £667.15k | £1.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.27m | £1.29m | £1.12m | £1.22m | £2.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £26.10k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £287.93k | £244.85k | £389.27k | £300.41k | £744.55k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £72.44k | £57.95k | £44.80k | £50.65k | £58.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £92.63k | £111.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £770.29k | £700.41k | £762.24k | £450.49k | £1.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £101.77k | £177.03k | £68.14k | £73.38k | £64.82k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.25m | £1.27m | £1.09m | £1.20m | £1.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £21.83k | £23.74k | £23.11k | £22.09k | £52.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £7.44k | £9.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £143.27k | £630.21k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.