Trosolwg o’r elusen CHURCH HOUSE
Rhif yr elusen: 224307-2
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 7 OCTOBER 1898 AS VARIED BY SCHEMES OF 14 NOVEMBER 1930 AND 19 MARCH 1937 AND 30 JULY 1965
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 05 SEP 2023
Gwrthrychau elusennol
HALL FOR THE USE AND GENERAL BENEFIT OF THE POOR.
Maes buddion
BIBURY
Hanes cofrestru
- 06 Mai 1964: Cofrestrwyd
- 20 Hydref 2023: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.